CALVO FERRER MARIANO
Informe ejecutivo de CALVO FERRER MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALVO FERRER MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL LECHON FELIZ SL | Socio Unico | 19/09/2024 | |
EL LECHON FELIZ SL | Administrador Unico | 19/09/2024 | |
GRANJA EL CERDO ALEGRE SA | Socio Unico | 08/08/2024 | |
GRANJA EL CERDO ALEGRE SA | Administrador Unico | 21/11/2014 |
VINCULACIONES DE CALVO FERRER MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO FERRER MARIANO
Empresa: EL LECHON FELIZ SL
Administrador Unico
- Calvo Ferrer Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74633, I/A 1 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-50
Empresa: EL LECHON FELIZ SL
Socio Único
- Calvo Ferrer Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74633, I/A 1 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-50
Empresa: GRANJA EL CERDO ALEGRE SA
Socio Único
- Calvo Ferrer Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 23235, I/A 14 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-50
Empresa: GRANJA EL CERDO ALEGRE SA
Administrador Unico
- Calvo Ferrer Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 65, S 8, H Z 23235, I/A 12 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-50
Empresa: GRANJA EL CERDO ALEGRE SA
Administrador Unico
- Calvo Ferrer Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 64, S 8, H Z 23235, I/A 11 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-50
Información de CALVO FERRER MARIANO
Mostramos los datos de CALVO FERRER MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO FERRER MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos