CALVO FERNANDEZ MARIA BELEN
Informe ejecutivo de CALVO FERNANDEZ MARIA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALVO FERNANDEZ MARIA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBER OLIVA SL | Secretario | 06/06/2019 | 17/12/2019 |
IBER OLIVA SL | Consejero | 06/06/2019 | 17/12/2019 |
BENUTRI GRANADA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/03/2015 | 26/04/2018 |
BENUTRI GRANADA SL | Consejero | 17/03/2015 | 26/04/2018 |
VINCULACIONES DE CALVO FERNANDEZ MARIA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO FERNANDEZ MARIA BELEN
Empresa: IBER OLIVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Calvo Fernandez Maria Belen
- Carranza Gonzalez Agustin Javier
- Trapero Castro Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Calvo Fernandez Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 206, S 8, H GR 36800, I/A 17 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-18
Empresa: IBER OLIVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Calvo Fernandez Maria Belen
- Carranza Gonzalez Agustin Javier
- Trapero Castro Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Calvo Fernandez Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 205, S 8, H GR 36800, I/A 16 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-18
Empresa: BENUTRI GRANADA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Calvo Fernandez Maria Belen
- Fernandez Garcia Maria Belen
- Garcia Sanchez Maria Angeles
- Pozo Garcia Josefina
Consejero
- Calvo Fernandez Maria Belen
- Fernandez Garcia Maria Belen
- Garcia Sanchez Maria Angeles
- Pozo Garcia Josefina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 65, S 8, H GR 46541, I/A 5 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-18
Empresa: BENUTRI GRANADA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Calvo Fernandez Maria Belen
- Garcia Sanchez Maria Angeles
- Molina-olea Valdes Ana Maria
- Molina-olea Valdes Maria Isabel
- Pozo Garcia Josefina
Consejero
- Calvo Fernandez Maria Belen
- Garcia Sanchez Maria Angeles
- Molina-olea Valdes Ana Maria
- Molina-olea Valdes Maria Isabel
- Pozo Garcia Josefina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 61, S 8, H GR 46541, I/A 1 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-18
Información de CALVO FERNANDEZ MARIA BELEN
Mostramos los datos de CALVO FERNANDEZ MARIA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO FERNANDEZ MARIA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos