CALVO DE LA PRIDA JAIME
Informe ejecutivo de CALVO DE LA PRIDA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALVO DE LA PRIDA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL SA | Administrador Solidario | 22/05/2024 | |
MEDICAL MODULAR SYSTEM SA | Consejero Delegado | 16/03/2023 | |
HAMAEL ONLINE SA | Consejero | 26/10/2022 | |
HAMAEL ONLINE SA | Secretario | 26/10/2022 | |
SOCIEDAD TENEDORA DE INMUEBLES SA | Secretario | 13/10/2022 | |
NEOCHEMICAL DESARROLLOS AVANZADOS SA | Administrador Unico | 28/10/2021 | |
COSTERUELA SA | Apoderado | 04/08/2021 | |
HAMAEL ONLINE SA | Apoderado | 03/08/2021 | |
SOCIEDAD TENEDORA DE INMUEBLES SA | Apoderado | 03/08/2021 | |
NEOCHEMICAL DESARROLLOS AVANZADOS SA | Apoderado | 03/08/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CALVO DE LA PRIDA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO DE LA PRIDA JAIME
Empresa: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL SA
Administrador Solidario
- Calvo De La Prida Jaime
- De La Prida Y Lopez Oñate Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 34471, I/A 59 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Calvo De La Prida Jaime
- De La Prida Y Lopez Oñate Cesar
- Garcia Nates Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 34471, I/A 59 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: MEDICAL MODULAR SYSTEM SA
Consejero Delegado
- Calvo De La Prida Jaime
Consejero
- Calvo De La Prida Jaime
- EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL SA
Presidente
Secretario
- Calvo De La Prida Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40478 , F 169, S 8, H M 718678, I/A 4 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: HAMAEL ONLINE SA
Consejero
- Calvo De La Prida Jaime
Secretario
- Calvo De La Prida Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34867 , F 117, S 8, H M 627095, I/A 11 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Empresa: COSTERUELA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calvo De La Prida Antonio Cesar
- Calvo De La Prida Jaime
- De La Prida Y Lopez Oñate Cesar
Presidente
Secretario
- Calvo De La Prida Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41239 , F 215, S 8, H M 349897, I/A 12 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: SOCIEDAD TENEDORA DE INMUEBLES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Calvo De La Prida Jaime
- De La Prida Y Lopez Oñate Cesar
- Garcia Nates Jose Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23815 , F 165, S 8, H M 40406, I/A 21 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: SOCIEDAD TENEDORA DE INMUEBLES SA
Secretario
- Calvo De La Prida Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23815 , F 165, S 8, H M 40406, I/A 21 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: SOCIEDAD TENEDORA DE INMUEBLES SA
Secretario
Vicepresidente
- Calvo De La Prida Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23815 , F 165, S 8, H M 40406, I/A 21 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: NEOCHEMICAL DESARROLLOS AVANZADOS SA
Administrador Unico
- Calvo De La Prida Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20554 , F 87, S 8, H M 30272, I/A 28 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Empresa: COSTERUELA SA
Apoderado
- Calvo De La Prida Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19858 , F 99, S 8, H M 349897, I/A 11 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
VER MAS ACTOS
Información de CALVO DE LA PRIDA JAIME
Mostramos los datos de CALVO DE LA PRIDA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO DE LA PRIDA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos