CALVO ALIAS ALBERTO
Informe ejecutivo de CALVO ALIAS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALVO ALIAS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO DE CEUTA SLP | Administrador Solidario | 26/08/2014 | 17/01/2022 |
PRACTICS DELS PORTS DE VILANOVA I VALLCARCA SLP | Liquidador | 12/04/2016 | 12/04/2016 |
PRACTICS DELS PORTS DE VILANOVA I VALLCARCA SLP | Administrador Unico | 22/05/2012 | 12/04/2016 |
VINCULACIONES DE CALVO ALIAS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO ALIAS ALBERTO
Administrador Solidario
- Calvo Alias Alberto
- Larrea Barturen Federico
- Quiros Bernal Francisco De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 26, S 8, H CE 2257, I/A 9 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-51
Liquidador
- Calvo Alias Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 142, S 8, H B 426262, I/A 2 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Administrador Unico
- Calvo Alias Alberto
Liquidador
- Calvo Alias Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 142, S 8, H B 426262, I/A 2 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Administrador Solidario
- Calvo Alias Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 25, S 8, H CE 2257, I/A 6 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-51
Administrador Unico
- Calvo Alias Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 139, S 8, H B 426262, I/A 1 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-08
Información de CALVO ALIAS ALBERTO
Mostramos los datos de CALVO ALIAS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO ALIAS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos