CALVIÑO CARREIRA MAXIMINO
Informe ejecutivo de CALVIÑO CARREIRA MAXIMINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALVIÑO CARREIRA MAXIMINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARMA RESTAURACION SL | Administrador Mancomunado | 08/08/2019 | |
MAXEDU CORUÑA SL | Administrador Mancomunado | 11/03/2015 |
VINCULACIONES DE CALVIÑO CARREIRA MAXIMINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVIÑO CARREIRA MAXIMINO
Empresa: BARMA RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- Barba Carreira Eduardo
- Calviño Carreira Maximino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694 , F 95, S 8, H C 58836, I/A 1 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-15
Empresa: MARADU SL
Administrador Mancomunado
- Barba Carreira Eduardo
- Barba Carreira Ramon
- Calviño Carreira Maximino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 85, S 8, H C 45533, I/A 5 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-15
Empresa: MAXEDU CORUÑA SL
Administrador Mancomunado
- Barba Carreira Eduardo
- Calviño Carreira Maximino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3541 , F 100, S 8, H C 53338, I/A 1 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-15
Empresa: MARADU SL
Administrador Mancomunado
- Barba Carreira Eduardo
- Barba Carreira Ramon
- Calviño Carreira Maximino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 85, S 8, H C 45533, I/A 4 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-15
Información de CALVIÑO CARREIRA MAXIMINO
Mostramos los datos de CALVIÑO CARREIRA MAXIMINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVIÑO CARREIRA MAXIMINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos