CALVET MAS ANTONIO SALVADOR
Informe ejecutivo de CALVET MAS ANTONIO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALVET MAS ANTONIO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCOAL 2000 SL | Apoderado Solidario | 16/04/2024 | |
PROCOAL 2000 SL | Apoderado Mancomunado | 24/03/2020 |
VINCULACIONES DE CALVET MAS ANTONIO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVET MAS ANTONIO SALVADOR
Empresa: PROCOAL 2000 SL
Apoderado Solidario
- Calvet Martinez Marta
- Calvet Mas Antonio Salvador
- Martinez Gomez Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8375, L 5665, F 116, S 8, H V 111213, I/A 5 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-46
Empresa: BRICOLEADER VALENCIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calvet Mas Antonio Salvador
- Sanchez Agesta Legaza Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7526, L 4827, F 77, S 8, H V 90816, I/A 9 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-46
Empresa: BRICOLEADER VALENCIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Avivar Caballero Ricardo
- Calvet Mas Antonio Salvador
- Couto Vives Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7526, L 4827, F 73, S 8, H V 90816, I/A 6 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-46
Empresa: BRICOLEADER VALENCIA SL
Administrador Unico
- Calvet Mas Antonio Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7526, L 4827, F 71, S 8, H V 90816, I/A 5 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-46
Empresa: PROCOAL 2000 SL
Apoderado Mancomunado
- Calvet Mas Antonio Salvador
- Martinez Gomez Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8375, L 5665, F 115, S 8, H V 111213, I/A 4 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-46
Información de CALVET MAS ANTONIO SALVADOR
Mostramos los datos de CALVET MAS ANTONIO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVET MAS ANTONIO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos