CALVERAS FUGAROLAS CLAUDI
Informe ejecutivo de CALVERAS FUGAROLAS CLAUDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALVERAS FUGAROLAS CLAUDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEMPRE ABRIL SL | Administrador Unico | 25/10/2011 | |
PROMODRET SL | Administrador Unico | 09/07/2010 | |
PROMODRET SL | Apoderado | 30/04/2010 | |
EMCOTREG SL | Administrador Unico | 19/11/2009 |
VINCULACIONES DE CALVERAS FUGAROLAS CLAUDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVERAS FUGAROLAS CLAUDI
Empresa: EMICONSI SL
Liquidador
- Calveras Fugarolas Claudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33321 , F 160, S 8, H B 229703, I/A 2 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-08
Empresa: SEMPRE ABRIL SL
Administrador Unico
- Calveras Fugarolas Claudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36649 , F 146, S 8, H B 281462, I/A 2 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Empresa: PROMODRET SL
Administrador Unico
- Calveras Fugarolas Claudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30238 , F 67, S 8, H B 169548, I/A 6 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-08
Empresa: PROMODRET SL
Apoderado
- Calveras Fugarolas Claudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30238 , F 66, S 8, H B 169548, I/A 5 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-08
Empresa: EMCOTREG SL
Administrador Unico
- Calveras Fugarolas Claudi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26924 , F 35, S 8, H B 110198, I/A 8 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-08
Empresa: EMCOTREG SL
Administrador Solidario
- Calveras Fugarolas Claudi
- Calveras Fugarolas Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26924 , F 35, S 8, H B 110198, I/A 8 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-08
Información de CALVERAS FUGAROLAS CLAUDI
Mostramos los datos de CALVERAS FUGAROLAS CLAUDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVERAS FUGAROLAS CLAUDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos