CALVA GOMEZ JAVIER
Informe ejecutivo de CALVA GOMEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALVA GOMEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOR RESTAURACION 2015 SL | Administrador Unico | 21/12/2015 | |
DICOTER NORTE SL | Administrador Solidario | 12/06/2012 |
VINCULACIONES DE CALVA GOMEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVA GOMEZ JAVIER
Empresa: EREDIS CANTABRIA SA
Administrador Unico
- Calva Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 105, S 8, H S 12340, I/A B (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-39
Empresa: GASYSER CANTABRIA SL
Administrador Unico
- Calva Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1032 , F 149, S 8, H S 23327, I/A 2 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-39
Empresa: AUTOR RESTAURACION 2015 SL
Administrador Unico
- Calva Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 221, S 8, H S 30332, I/A 1 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-39
Empresa: EREDIS CANTABRIA SA
Administrador Unico
- Calva Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 80, S 8, H S 12340, I/A 6 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-39
Empresa: EREDIS CANTABRIA SA
Administrador Solidario
- Calva Gomez Javier
- Ruiz Fernandez Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 80, S 8, H S 12340, I/A 6 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-39
Empresa: DICOTER NORTE SL
Administrador Solidario
- Calva Gomez Javier
- Ruiz Fernandez Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 11, S 8, H S 23379, I/A 1 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-39
Empresa: EREDIS CANTABRIA SA
Administrador Solidario
- Calva Gomez Javier
- Hugo Ruiz Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 80, S 8, H S 12340, I/A 5 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-39
Empresa: GASYSER CANTABRIA SL
Administrador Unico
- Calva Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1032 , F 148, S 8, H S 23327, I/A 1 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-39
Información de CALVA GOMEZ JAVIER
Mostramos los datos de CALVA GOMEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVA GOMEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos