CALONGE REGUERO ISAAC
Informe ejecutivo de CALONGE REGUERO ISAAC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALONGE REGUERO ISAAC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SATEQ SL | Administrador Solidario | 15/01/2020 | |
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SATEQ SL | Socio Unico | 14/02/2019 |
VINCULACIONES DE CALONGE REGUERO ISAAC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALONGE REGUERO ISAAC
Empresa: SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SATEQ SL
Administrador Solidario
- Calonge Reguero Isaac
- Espinilla Arias Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 865 , F 21, S 8, H VA 5514, I/A 5 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-47
Empresa: SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SATEQ SL
Administrador Unico
- Calonge Reguero Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 865 , F 21, S 8, H VA 5514, I/A 5 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-47
Empresa: SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SATEQ SL
Socio Único
- Calonge Reguero Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 865 , F 21, S 8, H VA 5514, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-47
Empresa: SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SATEQ SL
Administrador Unico
- Calonge Reguero Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 865 , F 21, S 8, H VA 5514, I/A 3 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-47
Empresa: SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SATEQ SL
Administrador Solidario
- Calonge Reguero Isaac
- Fernandez Valdes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 865 , F 21, S 8, H VA 5514, I/A 3 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-47
Información de CALONGE REGUERO ISAAC
Mostramos los datos de CALONGE REGUERO ISAAC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALONGE REGUERO ISAAC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos