CALOMARDO BARIEGO ANTONIO
Informe ejecutivo de CALOMARDO BARIEGO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALOMARDO BARIEGO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA | Apoderado | 11/04/2024 | |
VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA | Apoderado | 15/06/2021 | 23/05/2022 |
VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA | Apoderado | 24/01/2019 | 05/01/2021 |
VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA | Apoderado | 08/06/2020 | 05/01/2021 |
VINCULACIONES DE CALOMARDO BARIEGO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALOMARDO BARIEGO ANTONIO
Empresa: VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA
Apoderado
- Calomardo Bariego Antonio
- Gallego Mendez Eduardo Angel
- Garcia De La Hera Francisco Javier
- Jacome Sepulveda Juan Carlos
- Matanza Cavero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 858 , F 72, S 8, H CU 4216, I/A 64 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-16
Empresa: VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA
Apoderado
- Calomardo Bariego Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 19, S 8, H CU 4216, I/A 49 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-16
Empresa: VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA
Apoderado
- Calomardo Bariego Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 160, S 8, H CU 4216, I/A 44 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-16
Empresa: VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA
Apoderado
- Calomardo Bariego Antonio
- Portillo Castro Candelario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786 , F 169, S 8, H CU 4216, I/A 40 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-16
Empresa: VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA
Apoderado
- Calomardo Bariego Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 42, S 8, H CU 4216, I/A 27 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-16
Empresa: VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA
Apoderado
- Calomardo Bariego Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 53, S 8, H CU 4216, I/A 23 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-16
Información de CALOMARDO BARIEGO ANTONIO
Mostramos los datos de CALOMARDO BARIEGO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALOMARDO BARIEGO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos