CALMET PIQUE JOAN
Informe ejecutivo de CALMET PIQUE JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALMET PIQUE JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCENICS SL | Vicepresidente | 02/08/2017 | |
MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCENICS SL | Consejero Delegado | 02/08/2017 | |
33 45 RPM SL | Administrador Unico | 14/04/2009 |
VINCULACIONES DE CALMET PIQUE JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALMET PIQUE JOAN
Empresa: MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCENICS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 351464, I/A 19 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-08
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 9, S 8, H B 113178, I/A 63 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-08
Empresa: MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCENICS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46006 , F 218, S 8, H B 351464, I/A 11 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-08
Empresa: MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCENICS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46006 , F 218, S 8, H B 351464, I/A 11 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-08
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 5, S 8, H B 113178, I/A 57 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-08
Consejero
Presidente
- Calmet Pique Joan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 5, S 8, H B 113178, I/A 57 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-08
Empresa: MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCENICS SL
Consejero Delegado
- Calmet Pique Joan
- Crespo Obiols Anna
Consejero
- Calmet Pique Joan
- Caus Rovira Auria
- Crespo Obiols Anna
- Escola Garcia Didac
- Espinosa Cerrato Antonio
- Estefanell Medina Mireia
- Garces Casas Jordi
- Garcia Comas Joaquim
- Huguet Estrada Pol
- Junyent Torras Valenti
- Morros Torne Joan
- Pique Sancho Lluis
- Rojo Hernandez Andres
- Sala Rovira Josep Maria
- Saura Villar Silvia
Presidente
Vicepresidente
- Calmet Pique Joan
- Crespo Obiols Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 89, S 8, H B 351464, I/A 8 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
Empresa: MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCENICS SL
Consejero Delegado
- Calmet Pique Joan
- Calmet Pique Joan
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Calmet Pique Joan
- Calmet Pique Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 89, S 8, H B 351464, I/A 8 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 20, S 8, H B 113178, I/A 53 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-08
Empresa: MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCENICS SL
Consejero Delegado
- Calmet Pique Joan
Consejero
Presidente
V-SEC NO CON
Vicepresidente
- Calmet Pique Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 83, S 8, H B 351464, I/A 5 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
VER MAS ACTOS
Información de CALMET PIQUE JOAN
Mostramos los datos de CALMET PIQUE JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALMET PIQUE JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos