CALLES CABRERA DANIEL
Informe ejecutivo de CALLES CABRERA DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALLES CABRERA DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GCOM ENERGIA SL | Administrador Unico | 29/11/2016 | 27/11/2017 |
BOXENERGY SL | Administrador Unico | 23/03/2015 | 26/04/2017 |
VINCULACIONES DE CALLES CABRERA DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLES CABRERA DANIEL
Empresa: GCOM ENERGIA SL
Administrador Unico
- Calles Cabrera Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32880 , F 160, S 8, H M 591962, I/A 3 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Empresa: BOXENERGY SL
Administrador Unico
- Calles Cabrera Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381, L 4288, F 2, S 8, H MA127390, I/A 2 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-29
Empresa: GCOM ENERGIA SL
Administrador Unico
- Calles Cabrera Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32880 , F 160, S 8, H M 591962, I/A 2 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: BOXENERGY SL
Administrador Unico
- Calles Cabrera Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381, L 4288, F 1, S 8, H MA127390, I/A 2 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-29
Información de CALLES CABRERA DANIEL
Mostramos los datos de CALLES CABRERA DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLES CABRERA DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos