CALLEJAS MONTOYA CARLOS ALBERTO
Informe ejecutivo de CALLEJAS MONTOYA CARLOS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALLEJAS MONTOYA CARLOS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCESIONES MEDIOAMBIENTALES DE CASTILLA LA MANCHA SA | Administrador Unico | 26/02/2014 | |
CONCESIONES MEDIOAMBIENTALES DE CASTILLA LA MANCHA SA | Apoderado | 29/01/2014 |
VINCULACIONES DE CALLEJAS MONTOYA CARLOS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJAS MONTOYA CARLOS ALBERTO
Administrador Unico
- Callejas Montoya Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 48, S 8, H AB 10277, I/A 16 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-02
Administrador Unico
- Callejas Montoya Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 949, L 713, F 10, S 8, H AB 10277, I/A 12 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-02
Empresa: HIJOS DE JULIO MONTOYA LOPEZ SA
Consejero
- Callejas Montoya Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959, L 723, F 138, S 8, H AB 1605, I/A 83 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-02
Administrador Unico
- Callejas Montoya Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709, L 473, F 44, S 8, H AB 10277, I/A 9 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-02
Apoderado
- Callejas Montoya Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709, L 473, F 43, S 8, H AB 10277, I/A 8 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-02
Información de CALLEJAS MONTOYA CARLOS ALBERTO
Mostramos los datos de CALLEJAS MONTOYA CARLOS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJAS MONTOYA CARLOS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos