CALLEJAS FAJARDO MARIO
Informe ejecutivo de CALLEJAS FAJARDO MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALLEJAS FAJARDO MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONDAWIFI SL | Administrador Unico | 03/01/2020 | 08/03/2023 |
ONDAWIFI SL | Administrador Mancomunado | 17/10/2013 | 03/01/2020 |
VINCULACIONES DE CALLEJAS FAJARDO MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJAS FAJARDO MARIO
Empresa: ONDAWIFI SL
Administrador Unico
- Callejas Fajardo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936, L 700, F 194, S 8, H AB 23676, I/A 3 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-02
Empresa: ONDAWIFI SL
Administrador Unico
- Callejas Fajardo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936, L 700, F 193, S 8, H AB 23676, I/A 2 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-02
Empresa: ONDAWIFI SL
Administrador Mancomunado
- Callejas Fajardo Mario
- Martinez Molina Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936, L 700, F 193, S 8, H AB 23676, I/A 2 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-02
Empresa: ONDAWIFI SL
Administrador Mancomunado
- Callejas Fajardo Mario
- Martinez Molina Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936, L 700, F 192, S 8, H AB 23676, I/A 1 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-02
Información de CALLEJAS FAJARDO MARIO
Mostramos los datos de CALLEJAS FAJARDO MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJAS FAJARDO MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos