CALLEJAS DEL CASTILLO PALOMA
Informe ejecutivo de CALLEJAS DEL CASTILLO PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALLEJAS DEL CASTILLO PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL PINAR DEL REY SL | Administrador Unico | 09/08/2012 | |
GALERIAS TETUAN SL | Administrador Unico | 09/08/2012 |
VINCULACIONES DE CALLEJAS DEL CASTILLO PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJAS DEL CASTILLO PALOMA
Empresa: RESIDENCIAL SANTERO SA
Administrador Unico
- Callejas Del Castillo Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 190, S 8, H M 1511, I/A 8 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-28
Empresa: JUVERCA SL
Administrador Unico
- Callejas Del Castillo Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27655 , F 44, S 8, H M 28701, I/A 6 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-28
Empresa: RESIDENCIAL SANTERO SA
Administrador Unico
- Callejas Del Castillo Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 190, S 8, H M 1511, I/A 7 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Empresa: RESIDENCIAL SANTERO SA
Administrador Unico
- Callejas Del Castillo Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 190, S 8, H M 1511, I/A 6 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-28
Empresa: GALERIAS TETUAN SL
Administrador Unico
- Callejas Del Castillo Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17937 , F 161, S 8, H M 309785, I/A 8 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-28
Empresa: COMERCIAL PINAR DEL REY SL
Administrador Unico
- Callejas Del Castillo Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18510 , F 41, S 8, H M 321643, I/A 5 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-28
Empresa: JUVERCA SL
Administrador Unico
- Callejas Del Castillo Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 204, S 8, H M 28701, I/A 5 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Empresa: JUVERCA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Callejas Del Castillo Nuria
- Callejas Del Castillo Nuria
- Callejas Del Castillo Paloma
- Del Castillo Garcia Angel Luis
- Del Castillo Garcia Candelas
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 204, S 8, H M 28701, I/A 5 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Información de CALLEJAS DEL CASTILLO PALOMA
Mostramos los datos de CALLEJAS DEL CASTILLO PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJAS DEL CASTILLO PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos