CALLEJA VILASPASA ENRIQUE
Informe ejecutivo de CALLEJA VILASPASA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CALLEJA VILASPASA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRYPTOSPLAGA SL | REPR.143 RRM | 24/02/2017 | 19/01/2021 |
AKIRA PROJECT SL | Administrador Unico | 23/08/2010 | 06/05/2019 |
TETSUO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 09/11/2009 | 07/03/2019 |
WIN DIRECT RETAIL SL | REPR.143 RRM | 15/02/2012 | 05/07/2018 |
WIN DIRECT INTERNET SL | REPR.143 RRM | 15/02/2012 | 04/07/2018 |
WIN DIRECT SL | REPR.143 RRM | 15/02/2012 | 12/06/2018 |
VINCULACIONES DE CALLEJA VILASPASA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJA VILASPASA ENRIQUE
Empresa: CRYPTOSPLAGA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Calleja Vilaspasa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45661 , F 95, S 8, H B 494976, I/A 6 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Empresa: AKIRA PROJECT SL
Administrador Unico
- Calleja Vilaspasa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42077 , F 94, S 8, H B 401233, I/A 11 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-08
Empresa: TETSUO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Calleja Vilaspasa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41527 , F 203, S 8, H B 387562, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Empresa: WIN DIRECT RETAIL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Calleja Vilaspasa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42743 , F 40, S 8, H B 415876, I/A 6 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-08
Empresa: WIN DIRECT INTERNET SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Calleja Vilaspasa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42697 , F 13, S 8, H B 414646, I/A 7 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-08
Empresa: WIN DIRECT SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Calleja Vilaspasa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40647 , F 7, S 8, H B 370559, I/A 13 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
Empresa: FUMIX HIGIENE AMBIENTAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Calleja Vilaspasa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45661 , F 94, S 8, H B 494976, I/A 2 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-08
Empresa: WIN DIRECT SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Calleja Vilaspasa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40647 , F 4, S 8, H B 370559, I/A 6 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: WIN DIRECT INTERNET SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Calleja Vilaspasa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42697 , F 12, S 8, H B 414646, I/A 3 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Empresa: WIN DIRECT RETAIL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Calleja Vilaspasa Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42743 , F 39, S 8, H B 415876, I/A 2 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
VER MAS ACTOS
Información de CALLEJA VILASPASA ENRIQUE
Mostramos los datos de CALLEJA VILASPASA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJA VILASPASA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos