CALLEJA RODRIGUEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de CALLEJA RODRIGUEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALLEJA RODRIGUEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD REGIONAL DE RECAUDACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA | Apoderado Mancomunado | 28/12/2011 | |
SOCIEDAD REGIONAL DE RECAUDACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA | Consejero | 28/12/2011 |
VINCULACIONES DE CALLEJA RODRIGUEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJA RODRIGUEZ MARIA TERESA
Consejero
- Calleja Rodriguez Maria Teresa
- Franco Garcia Carlos
- Garcia Salgado Maria Del Mar
- Garcia Vela Canga Ramon Jesus
- Garcia Zorrilla Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 40, S 8, H AS 113, I/A 62 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-33
Consejero
- Calleja Rodriguez Maria Teresa
- Garcia Vela Canga Ramon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 39, S 8, H AS 113, I/A 56 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-33
Consejero
- Ayuntamiento De Gijon
- Calleja Rodriguez Maria Teresa
- Garcia Vela Canga Ramon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 36, S 8, H AS 113, I/A 49 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-33
Apoderado Mancomunado
- Calleja Rodriguez Maria Teresa
- Garcia Vela Canga Ramon Jesus
- Sanchez Berian Monica
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 36, S 8, H AS 113, I/A 49 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-33
Información de CALLEJA RODRIGUEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de CALLEJA RODRIGUEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJA RODRIGUEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos