CALLEJA QUEVEDO ENRIQUE EDGAR
Informe ejecutivo de CALLEJA QUEVEDO ENRIQUE EDGAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALLEJA QUEVEDO ENRIQUE EDGAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MY OCEAN ZONE SL | Socio Unico | 11/01/2011 |
VINCULACIONES DE CALLEJA QUEVEDO ENRIQUE EDGAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJA QUEVEDO ENRIQUE EDGAR
Empresa: MY OCEAN ZONE SL
Administrador Unico
- Calleja Quevedo Enrique Edgar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9264, L 6547, F 187, S 8, H V 141625, I/A 4 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Administrador Solidario
- Calleja Quevedo Enrique Edgar
- Manzanares Ferrer Jorge
- Oliveros Sierra Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8499, L 5789, F 39, S 8, H V 115563, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-46
Empresa: MY OCEAN ZONE SL
Administrador Unico
- Calleja Quevedo Enrique Edgar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9264, L 6547, F 186, S 8, H V 141625, I/A 1 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-46
Empresa: MY OCEAN ZONE SL
Socio Único
- Calleja Quevedo Enrique Edgar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9264, L 6547, F 186, S 8, H V 141625, I/A 1 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-46
Información de CALLEJA QUEVEDO ENRIQUE EDGAR
Mostramos los datos de CALLEJA QUEVEDO ENRIQUE EDGAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJA QUEVEDO ENRIQUE EDGAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos