CALLEJA MARTIN ANGELA
Informe ejecutivo de CALLEJA MARTIN ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALLEJA MARTIN ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCESS INTEGRAL DEVELOPMENT ENG&TECH SL | Apoderado | 30/05/2019 |
VINCULACIONES DE CALLEJA MARTIN ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJA MARTIN ANGELA
Apoderado
- Calleja Martin Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18658 , F 14, S 8, H M 324740, I/A 18 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Empresa: FULLFLOW SISTEMAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calleja Martin Angela
Apoderado Solidario
- Calleja Martin Angela
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26748 , F 214, S 8, H M 286769, I/A 17 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
Empresa: FULLFLOW SISTEMAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calleja Martin Angela
- Pett David Jonathan
Apoderado Solidario
- Calleja Martin Angela
- Clark Sean Craig
- Pett David Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26748 , F 213, S 8, H M 286769, I/A 16 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Empresa: FULLFLOW SISTEMAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calleja Martin Angela
- Rojas Escudero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26748 , F 213, S 8, H M 286769, I/A 16 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Empresa: FULLFLOW SISTEMAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calleja Martin Angela
- Rojas Escudero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16785 , F 43, S 8, H M 286769, I/A 15 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Empresa: FULLFLOW SISTEMAS SL
Apoderado Solidario
- Calleja Martin Angela
- Rojas Escudero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16785 , F 43, S 8, H M 286769, I/A 15 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Información de CALLEJA MARTIN ANGELA
Mostramos los datos de CALLEJA MARTIN ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJA MARTIN ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos