CALLEJA ALVAREZ MARIA
Informe ejecutivo de CALLEJA ALVAREZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALLEJA ALVAREZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PACAR SA | Administrador Unico | 18/09/2009 | |
MACOCA SA | Administrador Unico | 18/09/2009 |
VINCULACIONES DE CALLEJA ALVAREZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJA ALVAREZ MARIA
Empresa: MACOCA SA
Administrador Unico
- Calleja Alvarez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 218, S 8, H LE 2282, I/A 15 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-24
Empresa: PACAR SA
Administrador Unico
- Calleja Alvarez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 221, S 8, H LE 2278, I/A 16 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-24
Empresa: CORCAL SL
Consejero
- Calleja Alvarez Maria
- Corral Perez Manuel
- Perez Calleja Vicente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Calleja Alvarez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 43, S 8, H LE 2309, I/A 4 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-24
Empresa: PACAR SA
Administrador Unico
- Calleja Alvarez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 221, S 8, H LE 2278, I/A 15 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-24
Empresa: MACOCA SA
Administrador Unico
- Calleja Alvarez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 217, S 8, H LE 2282, I/A 14 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-24
Empresa: MACOCA SA
Administrador Unico
- Calleja Alvarez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 217, S 8, H LE 2282, I/A 13 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-24
Empresa: PACAR SA
Administrador Unico
- Calleja Alvarez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 220, S 8, H LE 2278, I/A 14 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-24
Información de CALLEJA ALVAREZ MARIA
Mostramos los datos de CALLEJA ALVAREZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJA ALVAREZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos