CALLEJA ALIJA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CALLEJA ALIJA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CALLEJA ALIJA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAKAI ATHLETICS SL | Apoderado | 13/09/2024 | |
ADDLESHAW GODDARD (SPAIN) SAP | Soc.Prof. | 10/01/2022 | |
ADDLESHAW GODDARD (SPAIN) SAP | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2021 | |
CARTERA DE ACTIVOS H&L SL | Vicesecretario No Consejero | 28/09/2020 | |
ADDLESHAW GODDARD (SPAIN) SAP | Consejero | 05/02/2019 |
VINCULACIONES DE CALLEJA ALIJA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJA ALIJA JOSE ANTONIO
Empresa: LUMINARA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Calleja Alija Jose Antonio
- Chen Jiang Rosa
- Lorenzo Lahuerta Pilar
- Sanchez Osende Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828072, I/A 2 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Empresa: KING & WOOD MALLESONS SAP
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38105 , F 182, S 8, H M 239035, I/A 44 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
Empresa: KING & WOOD MALLESONS SAP
Soc.Prof.
- Calleja Alija Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38105 , F 180, S 8, H M 239035, I/A 40 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: KING & WOOD MALLESONS SAP
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alier Iglesias Ildefonso
- Cabrera Lopez German
- Calleja Alija Jose Antonio
- Diaz Gridilla Pablo
- Gil Iglesias Carlos
- Guerrero Righetto Alfredo
- Olivera Perez-frade Gonzalo
- Rodriguez-fonseca Alonso De Nora Maria Del Pilar
- Rodriguez Garcia Maria Isabel
- Ruano Fajardo Alberto Tomas
- Sales Saborit Joaquin
- Tejerizo Gonzalez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38105 , F 177, S 8, H M 239035, I/A 39 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Empresa: CARTERA DE ACTIVOS H&L SL
Vicesecretario No Consejero
- Calleja Alija Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40767 , F 72, S 8, H M 723222, I/A 2 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
Empresa: HOTELES Y ARRENDAMIENTOS SL
Secretario No Consejero
- Calleja Alija Jose Antonio
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540, L 4447, F 191, S 8, H MA 61504, I/A 19 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-29
Empresa: SIERRA CASTILLEJOS SA
Secretario No Consejero
- Calleja Alija Jose Antonio
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5664, L 4571, F 188, S 8, H MA 2139, I/A 32 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-29
Secretario No Consejero
- Calleja Alija Jose Antonio
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3616, L 2527, F 5, S 8, H MA 2682, I/A 27 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-29
Empresa: KING & WOOD MALLESONS SAP
Consejero
- Calleja Alija Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38105 , F 176, S 8, H M 239035, I/A 36 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Empresa: KPMG ABOGADOS SLP
Apoderado
- Calleja Alija Jose Antonio
- Ronzon Caicoya Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36971 , F 180, S 8, H M 73363, I/A 197 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
VER MAS ACTOS
Información de CALLEJA ALIJA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CALLEJA ALIJA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJA ALIJA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos