CALLE ALMIRA RAUL
Informe ejecutivo de CALLE ALMIRA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALLE ALMIRA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ST ANALYTICS SL | Apoderado | 06/02/2023 | |
SOCIEDAD DE TASACION SA | Apoderado | 14/11/2017 | |
ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL | Apoderado | 25/10/2017 | |
S T INVESTIGACION Y DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS SA | Apoderado | 25/10/2017 | |
ST CARTERA SL | Apoderado | 25/10/2017 |
VINCULACIONES DE CALLE ALMIRA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLE ALMIRA RAUL
Empresa: ST ANALYTICS SL
Apoderado
- Calle Almira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20750 , F 217, S 8, H M 205072, I/A 37 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: VISUALEO VERIFICATIONS SL
Apoderado
- Calle Almira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 84, S 8, H M 664933, I/A 10 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-28
Apoderado
- Calle Almira Raul
- Del Alamo Carranza Ivan
- Ortiz Pereira Ana Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39176 , F 40, S 8, H M 205012, I/A 16 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Empresa: SOCIEDAD DE TASACION SA
Apoderado
- Calle Almira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21365 , F 214, S 8, H M 56927, I/A 256 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: ST CARTERA SL
Apoderado
- Calle Almira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36191 , F 200, S 8, H M 127378, I/A 72 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Apoderado
- Calle Almira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16819 , F 212, S 8, H M 287391, I/A 32 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Empresa: ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Calle Almira Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27083 , F 142, S 8, H M 177570, I/A 58 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Información de CALLE ALMIRA RAUL
Mostramos los datos de CALLE ALMIRA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLE ALMIRA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos