CALLAU GARCIA MANUEL IGNACIO
Informe ejecutivo de CALLAU GARCIA MANUEL IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALLAU GARCIA MANUEL IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTENEDORES VENTURA SL | Administrador Solidario | 18/10/2018 |
VINCULACIONES DE CALLAU GARCIA MANUEL IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLAU GARCIA MANUEL IGNACIO
Empresa: CONTENEDORES VENTURA SL
Administrador Solidario
- Callau Garcia Manuel Ignacio
- Callau Villalba Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 554, F 142, S 8, H CS 15513, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-12
Empresa: CONTENEDORES VENTURA SL
Administrador Mancomunado
- Callau Garcia Manuel Ignacio
- Callau Villalba Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 554, F 142, S 8, H CS 15513, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-12
Empresa: VENTURA T.E.OP. SL
Administrador Mancomunado
- Callau Garcia Manuel Ignacio
- Callau Villalba Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763, L 330, F 113, S 8, H CS 9106, I/A 9 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-12
Empresa: VENTURA T.E.OP. SL
Administrador Mancomunado
- Callau Garcia Manuel Ignacio
- Callau Villalba Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763, L 330, F 112, S 8, H CS 9106, I/A 7 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-12
Empresa: CONTENEDORES VENTURA SL
Administrador Mancomunado
- Callau Garcia Manuel Ignacio
- Callau Villalba Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 554, F 142, S 8, H CS 15513, I/A 3 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-12
Empresa: VENTURA T.E.OP. SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Callau Benedito Emilio
- Callau Garcia Manuel Ignacio
- Callau Villalba Francisco
Consejero
- Callau Benedito Emilio
- Callau Garcia Manuel Ignacio
- Callau Villalba Francisco
Presidente
Secretario
- Callau Garcia Manuel Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763, L 330, F 112, S 8, H CS 9106, I/A 5 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-12
Empresa: CONTENEDORES VENTURA SL
Consejero Delegado
- Callau Benedito Emilio
- Callau Garcia Manuel Ignacio
- Callau Villalba Francisco
Consejero
- Callau Benedito Emilio
- Callau Garcia Manuel Ignacio
- Callau Villalba Francisco
Presidente
Secretario
- Callau Garcia Manuel Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 554, F 142, S 8, H CS 15513, I/A 2 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-12
Empresa: PROMOINTEL VALL DE UXO SL
Administrador Solidario
- Callau Garcia Manuel Ignacio
- Callau Villalba Francisco
- Callau Villalba Silvia
- Herminia Callau Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321, L 884, F 192, S 8, H CS 25385, I/A 4 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-12
Información de CALLAU GARCIA MANUEL IGNACIO
Mostramos los datos de CALLAU GARCIA MANUEL IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLAU GARCIA MANUEL IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos