CALISSANO EMANUELA
Informe ejecutivo de CALISSANO EMANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALISSANO EMANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COOLMAISON SL | Administrador Unico | 28/12/2023 | |
GESTION AERONAUTICA INTEGRAL SL | Apoderado | 12/05/2009 |
VINCULACIONES DE CALISSANO EMANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALISSANO EMANUELA
Empresa: COOLMAISON SL
Administrador Unico
- Calissano Emanuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34346 , F 4, S 8, H M 617835, I/A 3 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: COOLMAISON SL
Administrador Unico
- Calissano Emanuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34346 , F 4, S 8, H M 617835, I/A 2 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: COOLMAISON SL
Administrador Solidario
- Andres Orbegozo Mencia-ana
- Calissano Emanuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34346 , F 4, S 8, H M 617835, I/A 2 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: COOLMAISON SL
Administrador Solidario
- Andres Orbegozo Mencia-ana
- Calissano Emanuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34346 , F 1, S 8, H M 617835, I/A 1 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Empresa: GESTION AERONAUTICA INTEGRAL SL
Apoderado
- Calissano Emanuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23128 , F 69, S 8, H M 414518, I/A 2 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
Información de CALISSANO EMANUELA
Mostramos los datos de CALISSANO EMANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALISSANO EMANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos