CALIBRESCIENTIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS INC
Informe ejecutivo de CALIBRESCIENTIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS INC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALIBRESCIENTIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS INC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINEALAB SL | Socio Unico | 17/01/2024 | |
CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN SL | Socio Unico | 05/01/2023 | |
SERVIQUIMIA SL | Socio Unico | 25/05/2022 |
VINCULACIONES DE CALIBRESCIENTIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS INC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALIBRESCIENTIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS INC
Empresa: LINEALAB SL
Socio Único
- Calibrescientific International Holdings Inc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 177, S 8, H PM 82880, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Socio Único
- Calibrescientific International Holdings Inc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20561 , F 219, S 8, H M 68045, I/A 13 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-28
Empresa: GLASS CHEMICALS SL
Nuevo Socio Único
- Calibrescientific International Holdings Inc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29077 , F 218, S 8, H M 55754, I/A 12 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: SERVIQUIMIA SL
Socio Único
- Calibrescientific International Holdings Inc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 214, S 8, H T 29942, I/A 28 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-43
Información de CALIBRESCIENTIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS INC
Mostramos los datos de CALIBRESCIENTIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS INC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALIBRESCIENTIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS INC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos