CALERO MOZAS JULIA CRISTINA
Informe ejecutivo de CALERO MOZAS JULIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALERO MOZAS JULIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CALERO SA | Secretario | 15/11/2022 | |
CONSTRUCCIONES CRISTOBAL BORDIU SA | Consejero Delegado Solidario | 21/12/2021 | |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CALERO SA | Apoderado Solidario | 01/07/2021 | |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CALERO SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 05/08/2015 | |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CALERO SA | Consejero | 05/08/2015 | |
CONSTRUCCIONES CRISTOBAL BORDIU SA | Secretario | 25/07/2014 | |
CONSTRUCCIONES CRISTOBAL BORDIU SA | Consejero Delegado Solidario | 25/07/2014 | |
CONSTRUCCIONES CRISTOBAL BORDIU SA | Consejero | 25/07/2014 |
VINCULACIONES DE CALERO MOZAS JULIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALERO MOZAS JULIA CRISTINA
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS CALERO SA
Secretario
- Calero Mozas Julia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 117, S 8, H M 39018, I/A 34 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS CALERO SA
Secretario
Vicesecret.
- Calero Mozas Julia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 117, S 8, H M 39018, I/A 34 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Empresa: CLATQUATRO GESTION INMOBILIARIA SL
Liquidador
- Calero Mozas Julia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20811 , F 16, S 8, H M 368856, I/A 3 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Empresa: CONSTRUCCIONES CRISTOBAL BORDIU SA
Consejero Delegado Solidario
- Calero Mozas Julia Cristina
- Calero Mozas Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28531 , F 192, S 8, H M 37697, I/A 24 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS CALERO SA
Apoderado Solidario
- Calero Mozas Ana Maria
- Calero Mozas Julia Cristina
- Calero Mozas Laura
- Calero Mozas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 114, S 8, H M 39018, I/A 31 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS CALERO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Calero Mozas Ana Maria
- Calero Mozas Julia Cristina
- Calero Mozas Laura
- Calero Mozas Maria Teresa
Consejero
- Calero Mozas Ana Maria
- Calero Mozas Julia Cristina
- Calero Mozas Laura
- Calero Mozas Maria Teresa
- Mozas Martinez Julia
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Calero Mozas Julia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 114, S 8, H M 39018, I/A 30 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: CONSTRUCCIONES CRISTOBAL BORDIU SA
Consejero
- Calero Mozas Julia Cristina
- Calero Mozas Laura
- Calero Mozas Maria Teresa
Presidente
Secretario
- Calero Mozas Julia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28531 , F 192, S 8, H M 37697, I/A 23 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS CALERO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Calero Mozas Ana Maria
- Calero Mozas Julia Cristina
- Calero Mozas Laura
- Calero Mozas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 113, S 8, H M 39018, I/A 29 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS CALERO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Calero Mozas Ana Maria
- Calero Mozas Julia Cristina
- Calero Mozas Laura
- Calero Mozas Maria Teresa
Consejero
- Calero Mozas Ana Maria
- Calero Mozas Julia Cristina
- Calero Mozas Laura
- Calero Mozas Maria Teresa
- Calero Vozmediano Policarpo
- Mozas Martinez Julia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Calero Mozas Julia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 111, S 8, H M 39018, I/A 28 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
Empresa: CONSTRUCCIONES CRISTOBAL BORDIU SA
Consejero Delegado Solidario
- Calero Mozas Julia Cristina
- Calero Mozas Laura
- Calero Mozas Maria Teresa
Consejero
- Calero Mozas Julia Cristina
- Calero Mozas Laura
- Calero Mozas Maria Teresa
Presidente
Secretario
- Calero Mozas Julia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28531 , F 191, S 8, H M 37697, I/A 21 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-28
VER MAS ACTOS
Información de CALERO MOZAS JULIA CRISTINA
Mostramos los datos de CALERO MOZAS JULIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALERO MOZAS JULIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos