CALDEVILLA CARMONA ROSA-MARIA
Informe ejecutivo de CALDEVILLA CARMONA ROSA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALDEVILLA CARMONA ROSA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEMATRIA INVER SL | Administrador Solidario | 20/11/2017 | |
CALDEVILLA Y GUTIERREZ ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 20/06/2013 | |
CONSTRUCCIONES HAYARI SL | Apoderado | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE CALDEVILLA CARMONA ROSA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDEVILLA CARMONA ROSA-MARIA
Empresa: GEMATRIA INVER SL
Administrador Solidario
- Caldevilla Carmona Eva- Maria
- Caldevilla Carmona Maria-isabel
- Caldevilla Carmona Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36554 , F 54, S 8, H M 656500, I/A 1 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: CALDEVILLA Y GUTIERREZ ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Caldevilla Carmona Eva- Maria
- Caldevilla Carmona Maria-isabel
- Caldevilla Carmona Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 32, S 8, H M 420539, I/A 3 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
Empresa: CALDEVILLA Y GUTIERREZ ASOCIADOS SL
Consejero
- Caldevilla Carmona Eva- Maria
- Caldevilla Carmona Maria-isabel
- Caldevilla Carmona Rosa-maria
- Gutierrez Baeza Miguel
- Gutierrez Baeza Ruth
- Gutierrez Rosique Juan
Miem.Com.Ej.
- Caldevilla Carmona Rosa-maria
- Gutierrez Baeza Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Caldevilla Carmona Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23445 , F 32, S 8, H M 420539, I/A 3 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
Empresa: LANTANO HISPANIA SL
Administrador Unico
- Caldevilla Carmona Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27977 , F 179, S 8, H M 504228, I/A 2 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-28
Empresa: LANTANO HISPANIA SL
Administrador Unico
- Caldevilla Carmona Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27977 , F 178, S 8, H M 504228, I/A 1 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Empresa: LANTANO HISPANIA SL
Socio Único
- Caldevilla Carmona Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27977 , F 178, S 8, H M 504228, I/A 1 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Apoderado
- Caldevilla Carmona Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25141 , F 29, S 8, H M 452729, I/A 3 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-28
Información de CALDEVILLA CARMONA ROSA-MARIA
Mostramos los datos de CALDEVILLA CARMONA ROSA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDEVILLA CARMONA ROSA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos