CALDERON MARMOL ALONSO MANUEL
Informe ejecutivo de CALDERON MARMOL ALONSO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALDERON MARMOL ALONSO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URESPAN SL | Secretario | 17/05/2012 | |
URESPAN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/05/2012 | |
URESPAN SL | Consejero | 17/05/2012 | |
CALDERON Y VERA SL | Presidente | 16/05/2012 | |
CALDERON Y VERA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/05/2012 | |
CALDERON Y VERA SL | Consejero | 16/05/2012 | |
ADVANTAGE INNOVATION RESEARCH SL | Administrador Mancomunado | 01/02/2012 |
VINCULACIONES DE CALDERON MARMOL ALONSO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDERON MARMOL ALONSO MANUEL
Empresa: PROMOCIONES GOMEZ CUESTA SL
Liquidador Mancomunado
- Calderon Marmol Alonso Manuel
- Vera Serena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5247, L 4154, F 49, S 8, H MA122077, I/A 4 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-29
Empresa: PROMOCIONES GOMEZ CUESTA SL
Administrador Mancomunado
- Calderon Marmol Alonso Manuel
- Vera Serena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5247, L 4154, F 49, S 8, H MA122077, I/A 4 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-29
Empresa: PROMOCIONES GOMEZ CUESTA SL
Administrador Mancomunado
- Calderon Marmol Alonso Manuel
- Vera Serena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5247, L 4154, F 47, S 8, H MA122077, I/A 1 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-29
Empresa: URESPAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Calderon Marmol Alonso Manuel
- Coronilla Osorio Cristina
- Vera Serena Rafael
Consejero
- Calderon Gomez Enrique
- Calderon Marmol Alonso Manuel
- Cava Morilla Juan Ramon
- Coronilla Gonzalez Rafael
- Coronilla Osorio Cristina
- Vera Cuesta Antonio
- Vera Serena Rafael
Presidente
Secretario
- Calderon Marmol Alonso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2275, L 1188, F 83, S 8, H MA 11586, I/A 8 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-29
Empresa: CALDERON Y VERA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Calderon Marmol Alonso Manuel
- Vera Serena Rafael
Consejero
- Calderon Gomez Enrique
- Calderon Marmol Alonso Manuel
- Vera Cuesta Antonio
- Vera Serena Rafael
Presidente
- Calderon Marmol Alonso Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1643, L 556, F 31, S 8, H MA 19845, I/A 5 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-29
Empresa: ADVANTAGE INNOVATION RESEARCH SL
Administrador Mancomunado
- Calderon Marmol Alonso Manuel
- Marcos Pulido Victoriano Angel
- Olmedo Ruiz Andres Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4972, L 3879, F 4, S 8, H MA112235, I/A 2 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-29
Información de CALDERON MARMOL ALONSO MANUEL
Mostramos los datos de CALDERON MARMOL ALONSO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDERON MARMOL ALONSO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos