CALDENTEY GAYA SUSANA MARIA
Informe ejecutivo de CALDENTEY GAYA SUSANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALDENTEY GAYA SUSANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAGON 187 SL | Administrador Solidario | 02/05/2023 | |
AUTO SERVE SA | Apoderado | 25/09/2018 | |
ARAGON 187 SL | Apoderado | 12/02/2018 | |
AUTOSERVE TALLERES MALLORCA 2015 SA | Administrador Solidario | 27/07/2015 |
VINCULACIONES DE CALDENTEY GAYA SUSANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDENTEY GAYA SUSANA MARIA
Empresa: ARAGON 187 SL
Administrador Solidario
- Caldentey Gaya Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 114, S 8, H PM 46853, I/A 6 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-07
Empresa: AUTO SERVE SA
Apoderado
- Caldentey Gaya Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 204, S 8, H PM 10471, I/A 12 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-07
Empresa: AUTO SERVE SA
Administrador Solidario
- Caldentey Gaya Nadal Antonio
- Caldentey Gaya Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 203, S 8, H PM 10471, I/A 11 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-07
Empresa: ARAGON 187 SL
Apoderado
- Caldentey Gaya Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 113, S 8, H PM 46853, I/A 5 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-07
Empresa: AUTO SERVE TALLERES MALLORCA SL
Administrador Solidario
- Caldentey Gaya Susana Maria
- Ramis Janer Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 206, S 8, H PM 65443, I/A 8 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-07
Empresa: ELECTRO DIESEL SA
Administrador Solidario
- Caldentey Gaya Susana Maria
- Ramis Janer Eduardo
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 58, S 8, H PM 1789, I/A 14 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-07
Empresa: ELECTRO DIESEL SA
Administrador Solidario
- Caldentey Gaya Susana Maria
- Ramis Janer Eduardo
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 58, S 8, H PM 1789, I/A 14 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-07
Empresa: AUTO SERVE SA
Administrador Solidario
- Caldentey Gaya Nadal Antonio
- Caldentey Gaya Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 203, S 8, H PM 10471, I/A 9 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: TALLERES ANCALFE SL
Apoderado
- Caldentey Gaya Susana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 52, S 8, H PM 14542, I/A 13 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-07
Empresa: MARCAR MECANICA SL
Administrador Solidario
- Caldentey Gaya Susana Maria
- Ramis Janer Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 206, S 8, H PM 65443, I/A 5 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-07
VER MAS ACTOS
Información de CALDENTEY GAYA SUSANA MARIA
Mostramos los datos de CALDENTEY GAYA SUSANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDENTEY GAYA SUSANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos