CALDENTEY GALLARDO PEDRO
Informe ejecutivo de CALDENTEY GALLARDO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CALDENTEY GALLARDO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MESSOCORRISME SL | Liquidador | 20/10/2020 | 20/10/2020 |
MESSOCORRISME SL | Administrador Unico | 22/10/2014 | 20/10/2020 |
INSTITUT BALEAR DE FORMACIO ESPORTIVA SL | Administrador Unico | 18/11/2014 | 19/04/2017 |
MESSALUT INTEGRAL SL | Administrador Unico | 17/12/2009 |
VINCULACIONES DE CALDENTEY GALLARDO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDENTEY GALLARDO PEDRO
Empresa: MESSOCORRISME SL
Liquidador
- Caldentey Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2588 , F 220, S 8, H PM 74898, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-07
Empresa: MESSOCORRISME SL
Administrador Unico
- Caldentey Gallardo Pedro
Liquidador
- Caldentey Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2588 , F 220, S 8, H PM 74898, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-07
Administrador Unico
- Caldentey Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 197, S 8, H PM 74009, I/A 3 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-07
Administrador Unico
- Caldentey Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 197, S 8, H PM 74009, I/A 2 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-07
Empresa: MESSOCORRISME SL
Administrador Unico
- Caldentey Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2588 , F 218, S 8, H PM 74898, I/A 1 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-07
Empresa: MESSALUT INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Caldentey Gallardo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2366 , F 118, S 8, H PM 63114, I/A 2 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-07
Información de CALDENTEY GALLARDO PEDRO
Mostramos los datos de CALDENTEY GALLARDO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDENTEY GALLARDO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos