CALDENTEY FRONTERA ANTONIO
Informe ejecutivo de CALDENTEY FRONTERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CALDENTEY FRONTERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES ART SL | Administrador Mancomunado | 10/08/2011 | 31/07/2024 |
INVENZIA CAPITAL SL | Apoderado | 27/02/2019 | 16/03/2022 |
INVENZIA CAPITAL SL | Administrador Unico | 14/02/2014 | 27/02/2019 |
MUEBLES ART II SL | Administrador Unico | 09/08/2011 | 30/01/2014 |
MUEBLES ART II SL | Liquidador | 30/01/2014 | 30/01/2014 |
VINCULACIONES DE CALDENTEY FRONTERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDENTEY FRONTERA ANTONIO
Empresa: MUEBLES ART SL
Administrador Mancomunado
- Caldentey Ferrer Ines Maria
- Caldentey Frontera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 11627, I/A 9 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-07
Empresa: INVENZIA CAPITAL SL
Apoderado
- Caldentey Frontera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2802 , F 4, S 8, H PM 46143, I/A 11 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-07
Empresa: INVENZIA CAPITAL SL
Apoderado
- Caldentey Frontera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 38, S 8, H PM 46143, I/A 9 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-07
Empresa: INVENZIA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Caldentey Frontera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 38, S 8, H PM 46143, I/A 8 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-07
Empresa: INVENZIA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Caldentey Frontera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 37, S 8, H PM 46143, I/A 6 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-07
Empresa: MUEBLES ART II SL
Liquidador
- Caldentey Frontera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 61, S 8, H PM 14472, I/A 7 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-07
Empresa: MUEBLES ART II SL
Administrador Unico
- Caldentey Frontera Antonio
Liquidador
- Caldentey Frontera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 61, S 8, H PM 14472, I/A 7 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-07
Empresa: MUEBLES ART SL
Administrador Mancomunado
- Caldentey Ferrer Ines Maria
- Caldentey Frontera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1050 , F 16, S 8, H PM 11627, I/A 6 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
Empresa: MUEBLES ART II SL
Administrador Unico
- Caldentey Frontera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 61, S 8, H PM 14472, I/A 6 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
Información de CALDENTEY FRONTERA ANTONIO
Mostramos los datos de CALDENTEY FRONTERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDENTEY FRONTERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos