CALDENTEY CALDENTEY ANTONIO
Informe ejecutivo de CALDENTEY CALDENTEY ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALDENTEY CALDENTEY ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES ART SL | Apoderado Mancomunado | 23/02/2016 |
VINCULACIONES DE CALDENTEY CALDENTEY ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDENTEY CALDENTEY ANTONIO
Empresa: MUEBLES ART SL
Apoderado Mancomunado
- Caldentey Caldentey Antonio
- Caldentey Caldentey Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 196, S 8, H PM 11627, I/A 7 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-07
Empresa: MUEBLES ART SL
Administrador Unico
- Caldentey Caldentey Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1050 , F 16, S 8, H PM 11627, I/A 6 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
Empresa: MUEBLES ART II SL
Administrador Unico
- Caldentey Caldentey Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 61, S 8, H PM 14472, I/A 6 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
Empresa: REALIZA PROYECTOS E INGENIERIA SL
Liquidador
- Caldentey Caldentey Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 130, S 8, H PM 60022, I/A 3 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-07
Empresa: REALIZA PROYECTOS E INGENIERIA SL
Administrador Unico
Liquidador
- Caldentey Caldentey Antonio
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 130, S 8, H PM 60022, I/A 3 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-07
Información de CALDENTEY CALDENTEY ANTONIO
Mostramos los datos de CALDENTEY CALDENTEY ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDENTEY CALDENTEY ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos