CALDEIRO GONZALEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CALDEIRO GONZALEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALDEIRO GONZALEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPSOL QUIMICA FP | Miem.Com.Ctr | 06/02/2020 | |
RRETO MAGNUM SICAV | Consejero | 18/12/2009 | 10/01/2012 |
VINCULACIONES DE CALDEIRO GONZALEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDEIRO GONZALEZ JOSE MARIA
Empresa: REPSOL QUIMICA FP
Depositario
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 107, S 8, H M 12771, I/A 18 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Empresa: VALENCIANA DE VALORES SICAV
Consejero
- Caldeiro Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28417 , F 2, S 8, H M 56414, I/A 39 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-28
Empresa: VALENCIANA DE VALORES SICAV
Consejero
- Caldeiro Gonzalez Jose Maria
- Nelson Salas Lucien
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3324 , F 46, S 8, H M 56414, I/A 33 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
Información de CALDEIRO GONZALEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de CALDEIRO GONZALEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDEIRO GONZALEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos