CALATRAVA GUNA VICENTE DANIEL
Informe ejecutivo de CALATRAVA GUNA VICENTE DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALATRAVA GUNA VICENTE DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS Y TONOS EN FARMACIAS SL | Apoderado Solidario | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE CALATRAVA GUNA VICENTE DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALATRAVA GUNA VICENTE DANIEL
Empresa: TREBALL FARMA SL
Apoderado
- Calatrava Guna Vicente Daniel
- Calatrava Guna Vicente Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8992, L 6277, F 168, S 8, H V 132494, I/A 4 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-46
Empresa: TREBALL FARMA SL
Apoderado
- Calatrava Guna Vicente Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8992, L 6277, F 168, S 8, H V 132494, I/A 3 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-46
Empresa: OBRAS Y TONOS EN FARMACIAS SL
Apoderado Solidario
- Calatrava Guna Vicente Daniel
- Calatrava Paredes Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6045, L 3351, F 124, S 8, H V 59644, I/A 5 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-46
Empresa: OBRAS Y TONOS EN FARMACIAS SL
Administrador Unico
- Calatrava Guna Vicente Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6045, L 3351, F 124, S 8, H V 59644, I/A 4 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-46
Empresa: TREBALL FARMA SL
Apoderado
- Calatrava Guna Vicente Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8992, L 6277, F 167, S 8, H V 132494, I/A 2 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-46
Información de CALATRAVA GUNA VICENTE DANIEL
Mostramos los datos de CALATRAVA GUNA VICENTE DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALATRAVA GUNA VICENTE DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos