CALATAYUD PONT PALOMA
Informe ejecutivo de CALATAYUD PONT PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALATAYUD PONT PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECTUM GLOBAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2024 | |
TECTUM GLOBAL SL | Administrador Mancomunado | 02/08/2024 | |
ENTEX TEXTIL SL | Apoderado | 24/07/2024 | |
ENTEX TEXTIL SL | Consejero | 24/07/2024 | |
SOMERPONT SL | Administrador Mancomunado | 18/07/2024 | |
SOMERPONT SL | Apoderado | 18/07/2024 | |
GRUPO MARTEVISA 2002 SA | Secretario | 11/12/2013 | |
GRUPO MARTEVISA 2002 SA | Consejero | 11/12/2013 | |
NETIO WORLD SL | Apoderado Solidario | 29/10/2013 |
VINCULACIONES DE CALATAYUD PONT PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALATAYUD PONT PALOMA
Empresa: TECTUM GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calatayud Pont Maria Del Mar
- Calatayud Pont Maria Teresa
- Calatayud Pont Paloma
- Calatayud Pont Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 136697, I/A 6 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-03
Empresa: TECTUM GLOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Calatayud Pont Maria Teresa
- Calatayud Pont Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 136697, I/A 4 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-03
Empresa: TECTUM GLOBAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Calatayud Pont Maria Teresa
- Calatayud Pont Paloma
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 136697, I/A 4 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-03
Empresa: ENTEX TEXTIL SL
Apoderado
- Calatayud Pont Maria Del Mar
- Calatayud Pont Maria Teresa
- Calatayud Pont Paloma
- Calatayud Pont Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59355, I/A 36 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: ENTEX TEXTIL SL
Apoderado
- Calatayud Pont Maria Teresa
- Calatayud Pont Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59355, I/A 36 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: ENTEX TEXTIL SL
Consejero
- Calatayud Pont Maria Teresa
- Calatayud Pont Paloma
- REALZA ASESORES SL
- REALZA CAPITAL SGEIC SA
- REALZA PARTNERS SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59355, I/A 34 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: ENTEX TEXTIL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Calatayud Pont Maria Del Mar
- Calatayud Pont Maria Teresa
- Calatayud Pont Paloma
- Calatayud Pont Vicente Jose
Presidente
Secretario
- Calatayud Pont Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59355, I/A 34 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: SOMERPONT SL
Apoderado
- Calatayud Pont Maria Del Mar
- Calatayud Pont Maria Teresa
- Calatayud Pont Paloma
- Calatayud Pont Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 211081, I/A 10 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: SOMERPONT SL
Administrador Mancomunado
- Calatayud Pont Maria Teresa
- Calatayud Pont Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 211081, I/A 9 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: SOMERPONT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Calatayud Pont Maria Del Mar
- Calatayud Pont Maria Teresa
- Calatayud Pont Paloma
- Calatayud Pont Vicente Jose
Presidente
- Calatayud Pont Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 211081, I/A 9 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
VER MAS ACTOS
Información de CALATAYUD PONT PALOMA
Mostramos los datos de CALATAYUD PONT PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALATAYUD PONT PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos