CALATAYUD LLAMAS GLORIA DIONISIA
Informe ejecutivo de CALATAYUD LLAMAS GLORIA DIONISIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CALATAYUD LLAMAS GLORIA DIONISIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELYMAN ENERGIAS SL | Administrador Solidario | 28/12/2021 | |
TELYMAN INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 27/02/2014 | 18/11/2021 |
BARCENAS & CALATAYUD SL | Administrador Solidario | 18/11/2021 | |
TELYMAN TELECOM SL | Administrador Solidario | 18/11/2021 | |
TELYMAN COMUNICACIONES SL | Administrador Solidario | 18/11/2021 | |
TELYMAN SOLUCIONES SL | Administrador Solidario | 18/11/2021 |
VINCULACIONES DE CALATAYUD LLAMAS GLORIA DIONISIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALATAYUD LLAMAS GLORIA DIONISIA
Empresa: TELYMAN ENERGIAS SL
Administrador Solidario
- Barcenas Lopez Pedro Nicasio
- Calatayud Llamas Gloria Dionisia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19976 , F 88, S 8, H M 352285, I/A 5 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Empresa: TELYMAN INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Calatayud Llamas Gloria Dionisia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 161, S 8, H CR 10658, I/A 7 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-13
Empresa: TELYMAN SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Barcenas Lopez Pedro Nicasio
- Calatayud Llamas Gloria Dionisia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 117, S 8, H CR 7911, I/A 8 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-13
Empresa: TELYMAN COMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Barcenas Lopez Pedro Nicasio
- Calatayud Llamas Gloria Dionisia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 221, S 8, H CR 1598, I/A 22 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-13
Empresa: TELYMAN TELECOM SL
Administrador Solidario
- Barcenas Lopez Pedro Nicasio
- Calatayud Llamas Gloria Dionisia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252 , F 222, S 8, H CR 4095, I/A 21 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-13
Empresa: BARCENAS & CALATAYUD SL
Administrador Solidario
- Barcenas Lopez Pedro Nicasio
- Calatayud Llamas Gloria Dionisia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 223, S 8, H CR 3992, I/A 10 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-13
Empresa: TELYMAN INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Calatayud Llamas Gloria Dionisia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 279 , F 159, S 8, H CR 10658, I/A 5 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-13
Información de CALATAYUD LLAMAS GLORIA DIONISIA
Mostramos los datos de CALATAYUD LLAMAS GLORIA DIONISIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALATAYUD LLAMAS GLORIA DIONISIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos