CALATAYUD ARENZANA ANA MARIA
Informe ejecutivo de CALATAYUD ARENZANA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CALATAYUD ARENZANA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORMAGESTION 2022 SL | Administrador Solidario | 24/02/2022 |
VINCULACIONES DE CALATAYUD ARENZANA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALATAYUD ARENZANA ANA MARIA
Empresa: GYSARCAL SL
Liquidador Solidario
- Calatayud Arenzana Ana Maria
- Losantos Calatayud Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 37, S 8, H LO 14779, I/A 6 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-26
Empresa: GYSARCAL SL
Administrador Solidario
- Calatayud Arenzana Ana Maria
- Losantos Calatayud Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 37, S 8, H LO 14779, I/A 6 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-26
Empresa: NORMAGESTION 2022 SL
Administrador Solidario
- Calatayud Arenzana Ana Maria
- Losantos Calatayud Ana Isabel
- Losantos Calatayud Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 37, S 8, H LO 19701, I/A 1 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-26
Empresa: CODISAVES SL
Administrador Solidario
- Calatayud Arenzana Ana Maria
- Calatayud Arenzana Jose Antonio
- Calatayud Arenzana Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 122, S 8, H LO 8473, I/A 4 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-26
Empresa: POLLERIAS SELECTAS ARENZANA SA
Administrador Solidario
- Calatayud Arenzana Ana Maria
- Calatayud Arenzana Jose Antonio
- Calatayud Arenzana Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 128, S 8, H LO 1166, I/A 8 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-26
Empresa: MATADERO JOSE CALATAYUD E HIJOS SA
Administrador Solidario
- Calatayud Arenzana Ana Maria
- Calatayud Arenzana Jose Antonio
- Calatayud Arenzana Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 40, S 8, H LO 1101, I/A 14 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-26
Empresa: CODISAVES SL
Administrador Solidario
- Calatayud Arenzana Ana Maria
- Calatayud Arenzana Jose Antonio
- Calatayud Arenzana Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 122, S 8, H LO 8473, I/A 4 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-26
Empresa: POLLERIAS SELECTAS ARENZANA SA
Administrador Solidario
- Calatayud Arenzana Ana Maria
- Calatayud Arenzana Jose Antonio
- Calatayud Arenzana Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 128, S 8, H LO 1166, I/A 8 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-26
Empresa: MATADERO JOSE CALATAYUD E HIJOS SA
Administrador Solidario
- Calatayud Arenzana Ana Maria
- Calatayud Arenzana Jose Antonio
- Calatayud Arenzana Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 40, S 8, H LO 1101, I/A 14 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-26
Empresa: GYSARCAL SL
Administrador Solidario
- Calatayud Arenzana Ana Maria
- Calatayud Arenzana Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 35, S 8, H LO 14779, I/A 1 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-26
Información de CALATAYUD ARENZANA ANA MARIA
Mostramos los datos de CALATAYUD ARENZANA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALATAYUD ARENZANA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos