CALABRESE DE LA FUENTE ALEJANDRA SAMANTA
Informe ejecutivo de CALABRESE DE LA FUENTE ALEJANDRA SAMANTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALABRESE DE LA FUENTE ALEJANDRA SAMANTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUCURSAL URBANA UNIVERSO SOSTENIBLE SL | Administrador Unico | 29/09/2022 | |
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO INMOBILIARIO UNLUGAR SL | Liquidador | 08/01/2014 |
VINCULACIONES DE CALABRESE DE LA FUENTE ALEJANDRA SAMANTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALABRESE DE LA FUENTE ALEJANDRA SAMANTA
Administrador Unico
- Calabrese De La Fuente Alejandra Samanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30851 , F 9, S 8, H M 555245, I/A 4 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Administrador Solidario
- Calabrese De La Fuente Alejandra Samanta
- Muñoz Lorca Julio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30851 , F 9, S 8, H M 555245, I/A 4 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Liquidador
- Calabrese De La Fuente Alejandra Samanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17092 , F 95, S 8, H M 292656, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Administrador Unico
- Calabrese De La Fuente Alejandra Samanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17092 , F 95, S 8, H M 292656, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Administrador Unico
- Calabrese De La Fuente Alejandra Samanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17092 , F 94, S 8, H M 292656, I/A 9 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Administrador Solidario
- Calabrese De La Fuente Alejandra Samanta
- De La Fuente Fernandez Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17092 , F 94, S 8, H M 292656, I/A 9 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Administrador Solidario
- Calabrese De La Fuente Alejandra Samanta
- Muñoz Lorca Julio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30851 , F 8, S 8, H M 555245, I/A 1 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Administrador Solidario
- Calabrese De La Fuente Alejandra Samanta
- De La Fuente Fernandez Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17092 , F 94, S 8, H M 292656, I/A 8 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Información de CALABRESE DE LA FUENTE ALEJANDRA SAMANTA
Mostramos los datos de CALABRESE DE LA FUENTE ALEJANDRA SAMANTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALABRESE DE LA FUENTE ALEJANDRA SAMANTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos