CAL DIAZ DE BASURTO PAULA
Informe ejecutivo de CAL DIAZ DE BASURTO PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAL DIAZ DE BASURTO PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLASTIBOR SL | Apoderado | 04/08/2022 | |
PRONUTEC SA | Apoderado | 03/08/2022 | |
LAUKON ESPECIALISTAS CONCURSALES SLP | Soc.Prof. | 23/12/2019 | |
CAL ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 19/12/2018 |
VINCULACIONES DE CAL DIAZ DE BASURTO PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAL DIAZ DE BASURTO PAULA
Empresa: PLASTIBOR SL
Apoderado
- Barroeta Garcia Izaskun
- Bilbao Apraiz Jon Iñaki
- Cal Diaz De Basurto Paula
- Urrutia Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 146, S 8, H BI 37724, I/A 17 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-48
Empresa: PRONUTEC SA
Apoderado
- Cal Diaz De Basurto Paula
- De La Cruz Mateos Maria Inmaculada
- Diez Rubio Ana Teresa
- Martin Imbert Diego
- Urrutia Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3527 , F 192, S 8, H BI 3447,A , I/ 44 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-48
Empresa: LAUKON ESPECIALISTAS CONCURSALES SLP
Administrador Solidario
Soc.Prof.
- Cal Diaz De Basurto Paula
- Marina Zufia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5343 , F 64, S 8, H BI 61485, I/A 2 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-48
Empresa: CAL ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Cal Diaz De Basurto Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5567 , F 5, S 8, H BI 66706, I/A 2 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-48
Información de CAL DIAZ DE BASURTO PAULA
Mostramos los datos de CAL DIAZ DE BASURTO PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAL DIAZ DE BASURTO PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos