CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIED
Informe ejecutivo de CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION GLOBAL DE ACCIONES SL | Socio Unico | 04/12/2019 | |
GLOBALFINTECH SL | Socio Unico | 26/06/2018 | |
RURAL SERVICIOS INFORMATICOS SL | Consejero | 15/09/2017 | |
AVAL CASTILLA LA MANCHA SGR | Consejero | 03/06/2015 | |
EL ROBLECILLO SA | Apoderado Solidario | 21/06/2013 | |
GESTION DE ACTIVOS DE CASTILLA LA MANCHA SA | Socio Unico | 20/02/2013 | |
GESTION DE ACTIVOS DE CASTILLA LA MANCHA SA | Administrador Unico | 20/02/2013 | |
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA | Apoderado | 16/02/2012 |
VINCULACIONES DE CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIED
Empresa: AVAL CASTILLA LA MANCHA SGR
Consejero
- Caja Rural De Albacete Ciudad Real Y Cuenca Socied
- Confederacion Regional De Empresarios De Castilla-
- Gonzalez De Buitrago Garcia Alicia
- INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA SA
- MIGUEL BELLIDO SA
- PALAU CERAMICA DE CHILOECHES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 209, S 8, H TO 31852, I/A 45 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-45
Empresa: ALQUIMIA SOLUCIONES AMBIENTALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Caja Rural De Albacete Ciudad Real Y Cuenca Socied
- Nuñez Martin Jose Francisco
- Rodriguez Mayor Lourdes
- Rodriguez Romero Juan Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 176, S 8, H CR 18798, I/A 28 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-13
Empresa: ESPIGA CAPITAL INVERSION SA
Consejero
- Barca Agueda Domingo
- Caja Rural De Albacete Ciudad Real Y Cuenca Socied
- Carballas Varela Ramon
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37464 , F 186, S 8, H M 210908, I/A 55 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: POMONA KEEPERS SL
Consejero
- Caja Rural De Albacete Ciudad Real Y Cuenca Socied
- Romero De Condes Carpallo Maria Otilia
- Sanchez-migallon Sanchez-gil Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 30, S 8, H CR 19936, I/A 8 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-13
Empresa: GLOBALFINTECH SL
Administrador Unico
- Caja Rural De Albacete Ciudad Real Y Cuenca Socied
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 995, L 759, F 142, S 8, H AB 26889, I/A 2 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-02
Empresa: GESTION GLOBAL DE ACCIONES SL
Socio Único
- Caja Rural De Albacete Ciudad Real Y Cuenca Socied
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 776, F 220, S 8, H AB 27867, I/A 1 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-02
Administrador Unico
- Caja Rural De Albacete Ciudad Real Y Cuenca Socied
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998, L 762, F 172, S 8, H AB 24659, I/A 7 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-02
Empresa: AVAL CASTILLA LA MANCHA SGR
Auditor
Consejero
- Caja Rural De Albacete Ciudad Real Y Cuenca Socied
- Confederacion Regional De Empresarios De Castilla-
- INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA SA
- MIGUEL BELLIDO SA
- PALAU CERAMICA DE CHILOECHES SL
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 179, S 8, H TO 31852, I/A 32 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-45
Consejero
- Barca Agueda Domingo
- Caja Rural De Albacete Ciudad Real Y Cuenca Socied
- Carballas Varela Ramon
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17855 , F 79, S 8, H M 210908, I/A 50 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-28
Empresa: GLOBALFINTECH SL
Administrador Unico
- Caja Rural De Albacete Ciudad Real Y Cuenca Socied
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 995, L 759, F 141, S 8, H AB 26889, I/A 1 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-02
VER MAS ACTOS
Información de CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIED
Mostramos los datos de CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos