CAJA ESPAÑA PROMOCIONES SOCIEDAD GESTORA DE MARKET
Informe ejecutivo de CAJA ESPAÑA PROMOCIONES SOCIEDAD GESTORA DE MARKET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CAJA ESPAÑA PROMOCIONES SOCIEDAD GESTORA DE MARKET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUBOS DE CASTILLA Y LEON SA | Consejero | 13/07/2010 | 11/04/2014 |
GESTION DE INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS SA | Consejero Delegado Solidario | 28/12/2012 | 13/11/2013 |
GESTION DE INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS SA | Consejero | 28/12/2012 | 13/11/2013 |
CERRO DEL BAILE SA | Consejero | 28/01/2013 | 15/04/2013 |
GESTION DE INVERSIONES EN ALQUILERES SA | Secretario | 29/04/2011 | 10/04/2012 |
GESTION DE INVERSIONES EN ALQUILERES SA | Consejero | 29/04/2011 | 10/04/2012 |
VINCULACIONES DE CAJA ESPAÑA PROMOCIONES SOCIEDAD GESTORA DE MARKET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAJA ESPAÑA PROMOCIONES SOCIEDAD GESTORA DE MARKET
Empresa: TUBOS DE CASTILLA Y LEON SA
Consejero Delegado
Consejero
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
- INMOCAJA SA
- INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 160, S 8, H LE 14236, I/A 16 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-24
Consejero Delegado Solidario
- Caja España De Inversiones Salamanca Y Soria Caja
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
Consejero
- Caja España De Inversiones Salamanca Y Soria Caja
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
- Gestion De Inversiones En Alquileres Sociedad Anon
- INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064 , F 36, S 8, H LE 16458, I/A 14 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-24
Empresa: CERRO DEL BAILE SA
Consejero
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21733 , F 68, S 8, H M 328806, I/A 19 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-28
Empresa: CERRO DEL BAILE SA
Consejero
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21733 , F 67, S 8, H M 328806, I/A 18 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Consejero Delegado Solidario
- Caja España De Inversiones Salamanca Y Soria Caja
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
Consejero
- Caja España De Inversiones Salamanca Y Soria Caja
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
- Gestion De Inversiones En Alquileres Sociedad Anon
- INMOCAJA SA
- INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064 , F 35, S 8, H LE 16458, I/A 12 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-24
Consejero Delegado Solidario
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
Consejero
- Caja España De Inversiones Salamanca Y Soria Caja
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
- Gestion De Inversiones En Alquileres Sociedad Anon
- INMOCAJA SA
- INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064 , F 35, S 8, H LE 16458, I/A 12 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-24
Consejero
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
- Fernandez Alvarez Francisco-javier
- Fierro Vidal Juan-elicio
- Garcia-prieto Gomez Francisco-javier
- Martinez Maillo Fernando
- Menendez Moreno Alejandro
Secretario
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 129, S 8, H LE 16106, I/A 16 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-24
Consejero
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
- INMOCAJA SA
- INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA
Secretario
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 128, S 8, H LE 16106, I/A 12 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-24
Empresa: TUBOS DE CASTILLA Y LEON SA
Consejero
- Caja España Promociones Sociedad Gestora De Market
- CASTELLANO-LEONESA DE COMPOSITES SL
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996 , F 110, S 8, H LE 14236, I/A 7 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-24
Información de CAJA ESPAÑA PROMOCIONES SOCIEDAD GESTORA DE MARKET
Mostramos los datos de CAJA ESPAÑA PROMOCIONES SOCIEDAD GESTORA DE MARKET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAJA ESPAÑA PROMOCIONES SOCIEDAD GESTORA DE MARKET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos