CAIXAS VAZQUEZ JUAN ALFONSO
Informe ejecutivo de CAIXAS VAZQUEZ JUAN ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAIXAS VAZQUEZ JUAN ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STANDING TOURS SA | Administrador Unico | 03/07/2023 | |
MALLORCA 370 SL | Administrador Solidario | 28/02/2011 |
VINCULACIONES DE CAIXAS VAZQUEZ JUAN ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAIXAS VAZQUEZ JUAN ALFONSO
Empresa: STANDING TOURS SA
Administrador Unico
- Caixas Vazquez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 182, S 8, H B 109082, I/A 14 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Empresa: STANDING TOURS SA
Administrador Unico
- Caixas Vazquez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 182, S 8, H B 109082, I/A 13 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Empresa: STANDING TOURS SA
Administrador Solidario
- Caixas Vazquez Juan Alfonso
- Dolader Olive Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 182, S 8, H B 109082, I/A 13 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Empresa: STANDING TOURS SA
Administrador Solidario
- Caixas Vazquez Juan Alfonso
- Dolader Olive Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 181, S 8, H B 109082, I/A 11 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-08
Empresa: STANDING TOURS SA
Administrador Solidario
- Caixas Vazquez Juan Alfonso
- Dolader Olive Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 180, S 8, H B 109082, I/A 8 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-08
Empresa: STANDING TOURS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Caixas Vazquez Juan Alfonso
- Cami Sanchez Antonio
- Cami Sanchez Jose Maria
- Dolader Pereira Jorge
Presidente
Secretario
- Caixas Vazquez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 180, S 8, H B 109082, I/A 8 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-08
Empresa: MALLORCA 370 SL
Administrador Solidario
- Caixas Vazquez Juan Alfonso
- Dolader Oliver Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32382 , F 135, S 8, H B 209019, I/A 2 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Empresa: MALLORCA 370 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Caixas Vazquez Juan Alfonso
- Cami Sanchez Antonio
- Cami Sanchez Jose Maria
- Dolader Pereira Jorge
Presidente
Secretario
- Caixas Vazquez Juan Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32382 , F 135, S 8, H B 209019, I/A 2 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Información de CAIXAS VAZQUEZ JUAN ALFONSO
Mostramos los datos de CAIXAS VAZQUEZ JUAN ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAIXAS VAZQUEZ JUAN ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos