CAELLAS FERNANDEZ JOAN
Informe ejecutivo de CAELLAS FERNANDEZ JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAELLAS FERNANDEZ JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXA PENEDES CAPITAL II SA | Apoderado | 21/12/2009 | 08/04/2014 |
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES | Director General | 21/09/2011 | 07/06/2012 |
VINCULACIONES DE CAELLAS FERNANDEZ JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAELLAS FERNANDEZ JOAN
Empresa: CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES
Consejero
Director General
- Caellas Fernandez Joan
- Troyano Molina Manel
MRO.COMS.EJE
MRO.COMS.O.S
PRE.COMS.EJE
PRE.COMS.O.S
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42710 , F 17, S 8, H B 31131, I/A 343 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-08
Empresa: CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES
Director General
- Caellas Fernandez Joan
MRO.COMS.EJE
MRO.COMS.O.S
PRE.COMS.EJE
PRE.COMS.O.S
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42710 , F 6, S 8, H B 31131, I/A 336 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Empresa: CAIXA PENEDES CAPITAL II SA
Apoderado
- Caellas Fernandez Joan
- Fina Casanova Josep Jaume
- Ruiz-kaiser Barcelo Jordi
- Troyano Molina Manuel
COMISAR.SI.O
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38638 , F 49, S 8, H B 329385, I/A 5 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-08
Información de CAELLAS FERNANDEZ JOAN
Mostramos los datos de CAELLAS FERNANDEZ JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAELLAS FERNANDEZ JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos