CADORNIGA ORDOÑEZ ABRAHAM EDUARDO
Informe ejecutivo de CADORNIGA ORDOÑEZ ABRAHAM EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CADORNIGA ORDOÑEZ ABRAHAM EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A. CADORNIGA CASA LOLA SL | Socio Unico | 03/06/2020 | |
A. CADORNIGA CASA LOLA SL | Administrador Unico | 03/06/2020 | |
I. A. STARK. KLAINE SL | Administrador Solidario | 21/09/2018 | |
LA ESCANDALERA WINES&ORGANICS SL | Socio Unico | 12/09/2018 | |
LA ESCANDALERA WINES&ORGANICS SL | Administrador Unico | 12/09/2018 |
VINCULACIONES DE CADORNIGA ORDOÑEZ ABRAHAM EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CADORNIGA ORDOÑEZ ABRAHAM EDUARDO
Empresa: A. CADORNIGA CASA LOLA SL
Administrador Unico
- Cadorniga Ordoñez Abraham Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 45, S 8, H LE 26525, I/A 1 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-24
Empresa: A. CADORNIGA CASA LOLA SL
Socio Único
- Cadorniga Ordoñez Abraham Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 45, S 8, H LE 26525, I/A 1 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-24
Empresa: I. A. STARK. KLAINE SL
Administrador Solidario
- Cadorniga Ordoñez Abraham Eduardo
- Izabel Alves Iralice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 55, S 8, H LE 25506, I/A 1 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-24
Empresa: LA ESCANDALERA WINES&ORGANICS SL
Administrador Unico
- Cadorniga Ordoñez Abraham Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 201, S 8, H LE 25485, I/A 1 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-24
Empresa: LA ESCANDALERA WINES&ORGANICS SL
Socio Único
- Cadorniga Ordoñez Abraham Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 201, S 8, H LE 25485, I/A 1 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-24
Empresa: A. I. O. HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Cadorniga Ordoñez Abraham Eduardo
- Canedo Canedo Oscar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916 , F 188, S 8, H LE 11727, I/A 3 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-24
Información de CADORNIGA ORDOÑEZ ABRAHAM EDUARDO
Mostramos los datos de CADORNIGA ORDOÑEZ ABRAHAM EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CADORNIGA ORDOÑEZ ABRAHAM EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos