CADENAS CADENAS JORGE
Informe ejecutivo de CADENAS CADENAS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CADENAS CADENAS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CISTRAN CISTERNAS SL | Administrador Unico | 05/08/2016 | 13/12/2018 |
GRUPO PATRIMONIAL FTM SL | Administrador Unico | 26/02/2015 | 05/05/2016 |
VINCULACIONES DE CADENAS CADENAS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CADENAS CADENAS JORGE
Empresa: CISTRAN CISTERNAS SL
Administrador Unico
- Cadenas Cadenas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35038 , F 85, S 8, H M 630143, I/A 3 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Empresa: CISTRAN CISTERNAS SL
Administrador Unico
- Cadenas Cadenas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35038 , F 82, S 8, H M 630143, I/A 1 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Empresa: BITUMTRAN SL
Administrador Unico
- Cadenas Cadenas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33089 , F 171, S 8, H M 595549, I/A 2 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-28
Empresa: BITUMTRAN SL
Administrador Unico
- Cadenas Cadenas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33089 , F 169, S 8, H M 595549, I/A 1 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Información de CADENAS CADENAS JORGE
Mostramos los datos de CADENAS CADENAS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CADENAS CADENAS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos