CADENA SANCHEZ ROGER
Informe ejecutivo de CADENA SANCHEZ ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CADENA SANCHEZ ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOESTALPINE PRECISION STRIP SA | Apoderado Mancomunado | 14/05/2021 |
VINCULACIONES DE CADENA SANCHEZ ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CADENA SANCHEZ ROGER
Empresa: VOESTALPINE PRECISION STRIP SA
Secretario No Consejero
- Cadena Sanchez Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46598 , F 167, S 8, H B 45660, I/A 52 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: VOESTALPINE PRECISION STRIP SA
Apoderado Mancomunado
- Cadena Sanchez Roger
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46598 , F 164, S 8, H B 45660, I/A 50 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Empresa: VOESTALPINE PRECISION STRIP SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46598 , F 164, S 8, H B 45660, I/A 50 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Empresa: VOESTALPINE PRECISION STRIP SA
Secretario No Consejero
- Cadena Sanchez Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46598 , F 162, S 8, H B 45660, I/A 45 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: VOESTALPINE PRECISION STRIP SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35516 , F 224, S 8, H B 45660, I/A 44 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cadena Sanchez Roger
- Cadena Sanchez Roger
Secretario No Consejero
- Cadena Sanchez Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 160, S 8, H B 341031, I/A 58 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cadena Sanchez Roger
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 158, S 8, H B 341031, I/A 57 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cadena Sanchez Roger
- Claudia Breniuc
- Emiliano Shiguero Sakai Ottoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 158, S 8, H B 341031, I/A 57 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cadena Sanchez Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 157, S 8, H B 341031, I/A 55 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Secretario No Consejero
- Cadena Sanchez Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 157, S 8, H B 341031, I/A 53 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
Información de CADENA SANCHEZ ROGER
Mostramos los datos de CADENA SANCHEZ ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CADENA SANCHEZ ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos