CACHERO BLANCO FRANCISCO
Informe ejecutivo de CACHERO BLANCO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CACHERO BLANCO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLAKACH CORPORATION SL | Socio Unico | 09/08/2024 | |
BLAKACH CORPORATION SL | Administrador Unico | 09/08/2024 | |
BLAKACH ENERGY SL | Administrador Unico | 27/07/2023 | |
BLAKACH TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 01/02/2021 | |
BLAKACH TECHNOLOGIES SL | Socio Unico | 01/02/2021 |
VINCULACIONES DE CACHERO BLANCO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CACHERO BLANCO FRANCISCO
Empresa: BLAKACH CORPORATION SL
Administrador Unico
- Cachero Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62817, I/A 1 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-33
Empresa: BLAKACH CORPORATION SL
Socio Único
- Cachero Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62817, I/A 1 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-33
Empresa: BLAKACH ENERGY SL
Administrador Unico
- Cachero Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4557 , F 112, S 8, H AS 61960, I/A 1 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-33
Empresa: BLAKACH TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Cachero Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4428 , F 19, S 8, H AS 57150, I/A 1 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-33
Empresa: BLAKACH TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Cachero Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4428 , F 19, S 8, H AS 57150, I/A 1 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-33
Empresa: EL CERTIFICADO 87 SL
Liquidador
- Cachero Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 216, S 8, H AS 45260, I/A 2 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-33
Empresa: EL CERTIFICADO 87 SL
Administrador Unico
- Cachero Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 216, S 8, H AS 45260, I/A 2 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-33
Empresa: EL CERTIFICADO 87 SL
Administrador Unico
- Cachero Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 211, S 8, H AS 45260, I/A 1 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-33
Información de CACHERO BLANCO FRANCISCO
Mostramos los datos de CACHERO BLANCO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CACHERO BLANCO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos