CACABELOS SERANTES NORBERTO EFREN
Informe ejecutivo de CACABELOS SERANTES NORBERTO EFREN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CACABELOS SERANTES NORBERTO EFREN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES LEREZ SL | Administrador Unico | 04/09/2024 | |
PEYCAR PONTEVEDRA SL | Apoderado | 03/06/2022 |
VINCULACIONES DE CACABELOS SERANTES NORBERTO EFREN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CACABELOS SERANTES NORBERTO EFREN
Empresa: INVERSIONES LEREZ SL
Administrador Unico
- Cacabelos Serantes Norberto Efren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 35501, I/A 9 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-36
Empresa: INVERSIONES LEREZ SL
Administrador Solidario
- Cacabelos Serantes Jose Manuel
- Cacabelos Serantes Norberto Efren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 35501, I/A 9 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-36
Empresa: INVERSIONES LEREZ SL
Administrador Solidario
- Cacabelos Serantes Jose Manuel
- Cacabelos Serantes Norberto Efren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2990, L 2990, F 64, S 8, H PO 35501, I/A 5 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-36
Empresa: PEYCAR PONTEVEDRA SL
Apoderado
- Cacabelos Serantes Norberto Efren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880, L 1880, F 218, S 8, H PO 9930, I/A 10 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-36
Empresa: PEYCAR PONTEVEDRA SL
Administrador Mancomunado
- Cacabelos Serantes Norberto Efren
- Landeiro Lorenzo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880, L 1880, F 217, S 8, H PO 9930, I/A 9 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-36
Empresa: PEYCAR PONTEVEDRA SL
Administrador Mancomunado
- Cacabelos Serantes Norberto Efren
- Landeiro Lorenzo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880, L 1880, F 216, S 8, H PO 9930, I/A 8 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-36
Información de CACABELOS SERANTES NORBERTO EFREN
Mostramos los datos de CACABELOS SERANTES NORBERTO EFREN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CACABELOS SERANTES NORBERTO EFREN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos