CABUS SANTANDREU MIQUEL
Informe ejecutivo de CABUS SANTANDREU MIQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE CABUS SANTANDREU MIQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABUS SANTANDREU MIQUEL
Empresa: SERVIPORC SL
Apoderado
- Cabus Santandreu Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 54, S 8, H L 8540, I/A 11 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-25
Empresa: CARROCERIAS Y ELEVADORES GARBA SL
Administrador Unico
- Cabus Santandreu Miquel
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 155, S 8, H L 3905, I/A 9 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-25
Empresa: CARROCERIAS Y ELEVADORES GARBA SL
Administrador Unico
- Cabus Santandreu Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 155, S 8, H L 3905, I/A 7 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-25
Empresa: CARROCERIAS Y ELEVADORES GARBA SL
Administrador Mancomunado
- Barrufet Rosinach Eduard
- Cabus Santandreu Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 155, S 8, H L 3905, I/A 7 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-25
Empresa: CARROCERIAS Y ELEVADORES GARBA SL
Administrador Mancomunado
- Barrufet Rosinach Eduard
- Cabus Santandreu Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215 , F 150, S 8, H L 3905, I/A 5 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-25
Información de CABUS SANTANDREU MIQUEL
Mostramos los datos de CABUS SANTANDREU MIQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABUS SANTANDREU MIQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos