CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES LA LANZADA SA | Consejero | 02/08/2017 | |
PROMOCIONES LA LANZADA SA | Vicepresidente | 02/08/2017 | |
ECONOMIC REPORTS SL | Presidente | 20/04/2011 | |
ECONOMIC REPORTS SL | Consejero | 20/04/2011 |
VINCULACIONES DE CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO
Empresa: PROMOCIONES LA LANZADA SA
Consejero Delegado
Presidente
Vicepresidente
- Cabrillo Rodriguez Francisco
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 158, S 8, H SC 12129, I/A 9 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-15
Empresa: PROMOCIONES LA LANZADA SA
Consejero
- Cabrillo Rodriguez Francisco
- Gonzalez Gurriaran Fernando
- Nogueira Garcia Agustin
- Rivas Lorenzo Maria Jose
- Rodriguez Portugal Maceda Manuel
- Talin Mariño Jose Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 158, S 8, H SC 12129, I/A 8 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-15
Empresa: PROMOCIONES LA LANZADA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cabrillo Rodriguez Francisco
- Gonzalez Gurriaran Fernando
- Nogueira Garcia Agustin
- Rivas Lorenzo Maria Jose
- Rodriguez Portugal Maceda Manuel
- Talin Mariño Jose Ramon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cabrillo Rodriguez Francisco
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 158, S 8, H SC 12129, I/A 8 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-15
Consejero
- Cabrillo Rodriguez Francisco
- Cuchet Aguirre Manuel
- Cuesta Rute Jose Maria
- Fontan Oñate Eugenio
- Fraile Bartolome Gregorio
- Moreno Garceran Arturo
- Rico Suarez Damaso
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13537 , F 210, S 8, H M 25337, I/A 24 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-28
Empresa: EULER-CONSULTING SL
Apoderado
- Cabrillo Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15548 , F 32, S 8, H M 261635, I/A 2 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Empresa: PROMOCIONES LA LANZADA SA
Consejero Delegado
Presidente
Vicepresidente
- Cabrillo Rodriguez Francisco
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 157, S 8, H SC 12129, I/A 6 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-15
Empresa: PROMOCIONES LA LANZADA SA
Consejero
- Cabrillo Rodriguez Francisco
- Gonzalez Gurriaran Fernando
- Nogueira Garcia Agustin
- Rivas Lorenzo Maria Jose
- Rodriguez Portugal Maceda Manuel
- Talin Mariño Jose Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 157, S 8, H SC 12129, I/A 5 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-15
Empresa: PROMOCIONES LA LANZADA SA
Consejero
- Cabrillo Rodriguez Francisco
- Fernandez Requejo Antonio
- Gonzalez Gurriaran Fernando
- Nogueira Garcia Agustin
- Rodriguez Portugal Maceda Manuel
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 157, S 8, H SC 12129, I/A 5 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-15
Empresa: LIBERTAD DIGITAL SA
Consejero
- Cabrillo Rodriguez Francisco
Presidente
- Cabrillo Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20643 , F 213, S 8, H M 251639, I/A 34 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Empresa: LIBERTAD DIGITAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabrillo Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20643 , F 212, S 8, H M 251639, I/A 33 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28
VER MAS ACTOS
Información de CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos